Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Olivier Jacques Albert Trouvé | 10.02.2017 | 23.12.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Koefoed | 15.03.2021 | 23.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mark Andrew Handin | 26.03.2020 | 23.12.2021 | formand |
Karl Fredrik Mikael Thorngren | 28.05.2019 | 15.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mads Dehlsen Winther | 20.12.2018 | 28.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Michael Krabbe | 12.12.2017 | 20.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Olivier Jacques Albert Trouvé | 10.02.2017 | 23.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Claus Bachmann | 10.02.2017 | 26.03.2020 | formand |
Kasper Mahon Andreasen | 10.02.2017 | 12.12.2017 | bestyrelsesmedlem |