Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | xbrl | ||||
Bibranche | Formål | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel |
Den 2023-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-04)
Den 2023-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-04)
Den 2023-10-31 fjernes Direktion: Hasnain Ahsan Khilji (direktør) (offentliggjort 2023-11-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 145, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 145, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-01 fjernes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-04-28 fjernes Bibranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2021-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 145, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjeldhammervej 15, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-01 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2021-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive persontransport og godstransport. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 tilføjes Navne: Nordic Couriers ApS (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-07 fjernes Navne: AYK IVS (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 tilføjes Vedtægter: 2021-09-08 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjeldhammervej 15, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 145, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-11-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 145, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 145, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-15 tilføjes Bibranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-09-15 tilføjes Direktion: Hasnain Ahsan Khilji (direktør) (offentliggjort 2023-11-04)
Den 2018-09-15 fjernes Direktion: Ahsan Yusaf Khilji (direktør) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-15 tilføjes Legale ejere: Hasnain Ahsan Khilji (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-15 fjernes Legale ejere: Ahsan Yusaf Khilji (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-15 tilføjes Reelle ejere: Hasnain Ahsan Khilji (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-15 fjernes Reelle ejere: Ahsan Yusaf Khilji (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-04 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-03 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-09-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 145, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 tilføjes Reelle ejere: Ahsan Yusaf Khilji (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2017-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-02-15 tilføjes Direktion: Ahsan Yusaf Khilji (direktør) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2017-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med virksomhedsrådgivning samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2017-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-15 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2017-02-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Legale ejere: Ahsan Yusaf Khilji (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2017-02-15 tilføjes Navne: AYK IVS (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2017-02-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Stiftere: Ahsan Yusaf Khilji (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-11-04)
Den 2017-02-15 tilføjes Vedtægter: 2017-02-15 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2017-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2017-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-04)