Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
xbrl | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 112, 1264 København K (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-01 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-12-17 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-11-22 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-12-17 fjernes Hjemmeside: Suitbrothers.com (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-12-17 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-12-17 fjernes Kontaktoplysninger: mail@suitbrothers.com (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-12-17 fjernes Legale ejere: Asger Bjerresgaard Hjort-Petersen, Hesam Feyzi Kaftaroudi (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-12-17 fjernes Navne: Suit Brothers IVS (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-12-17 fjernes Reelle ejere: Asger Bjerresgaard Hjort-Petersen, Hesam Feyzi Kaftaroudi (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-12-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-12-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-12-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-12-17 fjernes Stiftere: Hesam Feyzi Kaftaroudi, Asger Bjerresgaard Hjort-Petersen (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-12-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-11-27 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2019-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-26)
Den 2019-10-25 Statstidende Dekret
Den 2019-09-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-10-26)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-26)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Asger Bjerresgaard Hjort-Petersen (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 112, 1264 København K (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 112, 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-11-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-11-22 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2018-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2018-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Direktion: Asger Bjerresgaard Hjort-Petersen (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-11-21 tilføjes Vedtægter: 2018-11-21 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 112, 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 112, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-21 fjernes Direktion: Asger Bjerresgaard Hjort-Petersen (direktør) (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2017-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 112, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Direktion: Asger Bjerresgaard Hjort-Petersen (direktør) (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2017-02-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge tøj til gentlemen. (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-01 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Hjemmeside: Suitbrothers.com (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@suitbrothers.com (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Legale ejere: Asger Bjerresgaard Hjort-Petersen, Hesam Feyzi Kaftaroudi (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Navne: Suit Brothers IVS (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Reelle ejere: Asger Bjerresgaard Hjort-Petersen, Hesam Feyzi Kaftaroudi (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Stiftere: Hesam Feyzi Kaftaroudi, Asger Bjerresgaard Hjort-Petersen (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2017-02-01 tilføjes Vedtægter: 2017-02-01 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)