Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-02-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Siesta ApS. (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 54, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-13 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-04-06 fjernes Hjemmeside: www.siestafoodtruck.dk (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-04-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-04-06 fjernes Kontaktoplysninger: info@siestafoodtruck.dk (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-04-06 fjernes Legale ejere: Ronni Kjær Jakobsen (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-04-06 fjernes Navne: R.K.J. holding ApS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-04-06 fjernes Reelle ejere: Ronni Kjær Jakobsen (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-04-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-04-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-04-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-04-06 fjernes Stiftere: Ronni Kjær Jakobsen (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-04-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 54, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 54, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-03 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 54, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2019-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 54, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 54, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 54, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2019-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 Statstidende Dekret
Den 2019-09-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-14 fjernes Direktion: Ronni Kjær Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 54, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestens Bakke 20, 2. th., 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-08 tilføjes Hjemmeside: www.siestafoodtruck.dk (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2019-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@siestafoodtruck.dk (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2018-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestens Bakke 20, 2. th., 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 148, 2860 Søborg (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxe Møllevej 148, 2860 Søborg (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2017-02-13 tilføjes Direktion: Ronni Kjær Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2017-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2017-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2017-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-13 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2017-02-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2017-02-13 tilføjes Legale ejere: Ronni Kjær Jakobsen (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2017-02-13 tilføjes Navne: R.K.J. holding ApS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2017-02-13 tilføjes Reelle ejere: Ronni Kjær Jakobsen (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2017-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2017-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2017-02-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2017-02-13 tilføjes Stiftere: Ronni Kjær Jakobsen (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2017-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2017-02-13 tilføjes Vedtægter: 2017-02-13 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2017-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2017-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-14)