Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helligkorsvej 47, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-11-01)
Den 2017-02-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kjep Andersen Holding ApS. (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2017-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PANDI WEB ApS. (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Pairy ApS. (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2020-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ægirsgade 20, 2., 2200 København N (offentliggjort 2020-11-01)
Den 2020-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-13 tilføjes Navne: NKA Invest ApS (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 fjernes Navne: NKA Invest IVS (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-13 tilføjes Vedtægter: 2020-05-13 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ægirsgade 20, 2., 2200 København N (offentliggjort 2020-11-01)
Den 2017-02-13 tilføjes Direktion: Nicklas Reves Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at agere holdingselskab for andre selskaber og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-13 (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Legale ejere: Nicklas Reves Andersen (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Navne: NKA Invest IVS (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2017-02-13 tilføjes Reelle ejere: Nicklas Reves Andersen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Stiftere: Nicklas Reves Andersen (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Vedtægter: 2017-02-13 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2017-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2017-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-13)