Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogagervej 14, st., 2720 Vanløse (offentliggjort 2021-05-15)
Den 2021-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: V.E. Gamborgs Vej 2, 4. mf., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-05-15)
Den 2017-05-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Januar ApS. (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Januar ApS. (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-07-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Januar ApS. (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Januar ApS. (offentliggjort 2021-02-06)
Den 2021-05-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: V.E. Gamborgs Vej 2, 4. mf., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-05-15)
Den 2017-02-10 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-10 tilføjes Direktion: Marcus Mølleskov (adm. dir.) (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i andre virksomheder samt drive investerings- og konsulentvirksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-10 (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-10 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 62.000,00 (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-10 tilføjes Kontaktoplysninger: Marcus_moe@hotmail.com (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-10 tilføjes Legale ejere: Marcus Mølleskov (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2017-02-10 tilføjes Navne: Mølleskov Invest ApS (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-10 tilføjes Reelle ejere: Marcus Mølleskov (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2017-02-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-10 tilføjes Stiftere: Marcus Mølleskov (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-10 tilføjes Vedtægter: 2017-02-10 (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-13)