Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frank Dybdal Lilleøre | 12.01.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Dybdal Lilleøre | 09.02.2017 | 11.01.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mette Lilleøre | 22.05.2019 | 12.01.2021 | formand |
Kenneth Thomsen | 04.12.2018 | 22.05.2019 | formand |
Henrik Jespersen | 09.02.2017 | 12.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Frank Dybdal Lilleøre | 09.02.2017 | 12.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Janie Charlotte Nielsen | 09.02.2017 | 04.12.2018 | formand |