Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2017-02-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Strandlyd ApS. (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2017-09-05 sletter virksomheden Ejerskaber: LunaStone Holding ApS. (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2018-08-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Circles & Squares ApS. (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Caveman Audio A/S. (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, udlejning og konsulentydelser. (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-30 tilføjes Navne: Strand ApS (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-29 fjernes Navne: Allan Strand Holding ApS (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Vedtægter: 2022-06-30 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvangsvej 12, 8250 Egå (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-02-13 tilføjes Direktion: Allan Strand (direktør) (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i andre selskaber, samt investering i værdipapirer. Selskabet kan desuden efter direktionens bestemmelse påtage sig andre aktiviteter. (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2017-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-13 (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Legale ejere: Allan Strand (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-02-13 tilføjes Navne: Allan Strand Holding ApS (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2017-02-13 tilføjes Reelle ejere: Allan Strand (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Stiftere: Allan Strand (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Vedtægter: 2017-02-13 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2017-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2017-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-13)