Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahorn Alle 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 fjernes Direktion: Robert Mørkegaard Gertsen (direktør) (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-10 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 fjernes Legale ejere: Robert Gertsen Holding IVS, Finnur Holding IVS, Mools Holding IVS (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 fjernes Navne: Energy2perform IVS (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 fjernes ObligatoriskEmail: ulf.gertsen@teliamail.dk (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 fjernes Reelle ejere: Robert Mørkegaard Gertsen, Ulf Mørkegaard Gertsen, Morten Olsen (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 fjernes Stiftere: Ulf Mørkegaard Gertsen, Robert Mørkegaard Gertsen (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2018-11-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 37.500,00 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: Mools Holding IVS (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Olsen (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-07-01 tilføjes Vedtægter: 2017-07-01 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-06-01 tilføjes Legale ejere: Finnur Holding IVS (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-06-01 fjernes Legale ejere: Ulf Mørkegaard Gertsen (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-01 tilføjes Reelle ejere: Ulf Mørkegaard Gertsen (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Legale ejere: Robert Gertsen Holding IVS (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-03-31 fjernes Legale ejere: Robert Mørkegaard Gertsen (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-31 tilføjes Reelle ejere: Robert Mørkegaard Gertsen (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-02-10 tilføjes Direktion: Robert Mørkegaard Gertsen (direktør) (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-02-10 tilføjes Legale ejere: Robert Mørkegaard Gertsen, Ulf Mørkegaard Gertsen (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-02-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-02-10)
Den 2017-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahorn Alle 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-02-01 tilføjes Formål: Salg af sportsernæring via internet (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-10 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-02-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-02-01 tilføjes Navne: Energy2perform IVS (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-02-01 tilføjes ObligatoriskEmail: ulf.gertsen@teliamail.dk (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-02-01 tilføjes Stiftere: Ulf Mørkegaard Gertsen, Robert Mørkegaard Gertsen (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2017-02-01 tilføjes Vedtægter: 2017-02-01 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-15)