Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostermarken 15, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-25 fjernes Direktion: Anders Daugberg Stryhn (direktør) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-09 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-25 fjernes Legale ejere: Anders Daugberg Stryhn, Mette Daugberg Stryhn (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-25 fjernes Navne: JACAM Holding IVS (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-25 fjernes Reelle ejere: Anders Daugberg Stryhn, Mette Daugberg Stryhn (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-25 fjernes Stiftere: Mette Daugberg Stryhn, Anders Daugberg Stryhn (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-02-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Beiou360 ApS. (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Beiou360 ApS. (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Bit Dsign ApS. (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2018-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-19)
Den 2018-05-31 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-05-19)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Daugberg Stryhn, Mette Daugberg Stryhn (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostermarken 15, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-02-09 tilføjes Direktion: Anders Daugberg Stryhn (direktør) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-09 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-02-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-02-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-02-09 tilføjes Legale ejere: Anders Daugberg Stryhn, Mette Daugberg Stryhn (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-02-09 tilføjes Navne: JACAM Holding IVS (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-02-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-02-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-02-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-05-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Stiftere: Mette Daugberg Stryhn, Anders Daugberg Stryhn (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-02-09 tilføjes Vedtægter: 2017-02-09 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-02-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-25)