Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | xbrl | ||||
Legale ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttergade 12, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nedergade 33, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2016-11-18 sletter virksomheden Ejerskaber: HLTV.org ApS. (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2016-11-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Lambæk og Rosenbæk ApS. (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2017-12-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Dust2.us ApS. (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2020-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lambæk og Rosenbæk ApS. (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2023-08-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rosenbæk og sønner ApS. (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nedergade 33, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 tilføjes Kontaktoplysninger: martinrosenbaek@gmail.com (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-17 tilføjes Legale ejere: Bilbremsebakken ApS (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-17 fjernes Legale ejere: Martin Kristian Rosenbæk (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-11-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Syvhøjevej 74, 5260 Odense S (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2018-10-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syvhøjevej 74, 5260 Odense S (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2016-11-18 tilføjes Direktion: Martin Kristian Rosenbæk (direktør) (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele samt investering og anden beslægtet virksomhed hertil. (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-07-01 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-18 tilføjes Legale ejere: Martin Kristian Rosenbæk (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2016-11-18 tilføjes Navne: Rush B Holding ApS (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-18 tilføjes Reelle ejere: Martin Kristian Rosenbæk (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2016-11-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-18 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-18 tilføjes Vedtægter: 2016-11-18 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-09)