Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysholt Alle 4, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Bestyrelse: Preben Rosenkilde (formand) (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Direktion: Mogens Anker Rosenkilde (direktør) (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-07 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af byggematerialer af beton (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Legale ejere: A/S IKAST BETONVAREFABRIK (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Navne: IBF Ulfborg A/S (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Reelle ejere: Mogens Anker Rosenkilde, Preben Rosenkilde (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Stiftere: J. L. HOLDING ApS, A/S IKAST BETONVAREFABRIK (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-10 tilføjes Reelle ejere: Preben Rosenkilde (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-03-09 fjernes Reelle ejere: Preben Rosenkilde (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysholt Alle 4, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriarealet 47, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-20 tilføjes Navne: IBF Ulfborg A/S (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-01-19 fjernes Navne: Staby Fliser & Hegn A/S (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-20 tilføjes Vedtægter: 2020-01-20 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør alene, eller af bestyrelsesformand alene (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2019-12-23 tilføjes Bestyrelse: Jan Rosenkilde Damgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2019-12-23 fjernes Bestyrelse: John Lauridsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-23 tilføjes Direktion: Mogens Anker Rosenkilde (direktør) (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2019-12-23 fjernes Direktion: John Lauridsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-23 tilføjes Vedtægter: 2019-12-23 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Legale ejere: A/S IKAST BETONVAREFABRIK (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2019-12-19 fjernes Legale ejere: J. L. HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-12-18 fjernes Legale ejere: A/S IKAST BETONVAREFABRIK (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Reelle ejere: Preben Rosenkilde, Mogens Anker Rosenkilde (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-19 fjernes Reelle ejere: John Lauridsen (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-12-18 fjernes Reelle ejere: Mogens Anker Rosenkilde, Preben Rosenkilde (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriarealet 47, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2017-02-07 tilføjes Bestyrelse: John Lauridsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2017-02-07 tilføjes Direktion: John Lauridsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2017-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og salg af fliser og hegn samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-07 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-02-07 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af byggematerialer af beton (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-02-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-02-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-02-07 tilføjes Legale ejere: A/S IKAST BETONVAREFABRIK, J. L. HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2017-02-07 tilføjes Navne: Staby Fliser & Hegn A/S (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2017-02-07 tilføjes Reelle ejere: Mogens Anker Rosenkilde, Preben Rosenkilde, John Lauridsen (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2017-02-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-02-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-02-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-02-07 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-02-07 tilføjes Stiftere: J. L. HOLDING ApS, A/S IKAST BETONVAREFABRIK (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2017-02-07 tilføjes Vedtægter: 2017-02-07 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2017-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-12)