Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Treldevej 215, 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Direktion: Arent Michael Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-09 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Legale ejere: Arent Michael Jensen (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Navne: Arent Jensen Holding IVS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Reelle ejere: Arent Michael Jensen (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Stiftere: Arent Michael Jensen (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Movator IVS. (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Treldevej 215, 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Direktion: Arent Michael Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-09 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Legale ejere: Arent Michael Jensen (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Navne: Arent Jensen Holding IVS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Reelle ejere: Arent Michael Jensen (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Stiftere: Arent Michael Jensen (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Vedtægter: 2017-02-09 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2017-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-19)