Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 tilføjes Bestyrelse: Per Vinther Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-03 fjernes Bestyrelse: Thomas Kofod Bentsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2017-02-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NEW HORIZONS IN INFRASTRUCTURE OF DENMARK NHID I/S. (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselager Allé 5, 8260 Viby J (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselager Allé 5, 8260 Viby J (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-01-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-07-08 tilføjes Bestyrelse: Thomas Kofod Bentsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2020-07-08 fjernes Bestyrelse: Lars Carlsen (formand) (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-07 fjernes Bestyrelse: Mogens Vedel Hestbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-01 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Holmgaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Bestyrelse: Kurt Peter Carlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Kenneth Holmgaard Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Direktion: Kurt Peter Carlsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselager Allé 5, 8260 Viby J (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2017-02-09 tilføjes Bestyrelse: Kurt Peter Carlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-02-09 tilføjes Direktion: Kurt Peter Carlsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er project management og anlægsarbejde i Afrika samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-09 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-09 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-09 tilføjes Legale ejere: Per Aarsleff Holding A/S (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-09 tilføjes Navne: Per Aarsleff West Africa A/S (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2017-02-09 tilføjes Stiftere: Per Aarsleff Holding A/S (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-09 tilføjes Vedtægter: 2017-02-09 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-09)