Sektion (alle) | |||||||
Bibranche | xbrl | Revisor | Direktion | ||||
Reelle ejere | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-01 tilføjes Bibranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-28 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-19 tilføjes Direktion: Mark Clarkson (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-10-17 fjernes Direktion: Per Østerby Friis (direktør) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-03-29 fjernes Reelle ejere: Kai Christian Birkenstock, Klaus Alex Birkenstock (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-24 tilføjes Direktion: Mehdi Nico Bouyakhf (direktør) (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-07-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-07-07 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-06-25 tilføjes Direktion: Per Østerby Friis (direktør) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2020-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-06-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-06-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-06-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-06-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2020-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 fjernes Direktion: Per Østerby Friis (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 52, 3., 1112 København K (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 29, 1561 København V (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 29, 1561 København V (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-01-27 tilføjes Direktion: Per Østerby Friis (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2017-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte og indirekte engros- og detailhandel med samt distribution af tekstiler, beklædning og fodtøj såvel som relevant tilbehør. (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-27 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-27 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fodtøj (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-27 tilføjes Legale ejere: Birkenstock International GmbH (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2017-01-27 tilføjes Navne: Birkenstock Nordic ApS (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-27 tilføjes Reelle ejere: Kai Christian Birkenstock, Klaus Alex Birkenstock (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2017-01-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-01-27 tilføjes Stiftere: Birkenstock International GmbH (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2017-01-27 tilføjes Vedtægter: 2017-01-27 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)