Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Østergaard Nielsen | 12.10.2023 | adm. dir |
Henrik Fogh Sørensen | 12.10.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Fogh Sørensen | 01.07.2018 | 11.10.2023 | adm. dir |
Leif Østergaard Nielsen | 07.02.2017 | 01.07.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Østergaard Nielsen | 12.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Vinther | 30.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Wadum Nielsen | 30.01.2023 | formand |
Leif Østergaard Nielsen | 30.01.2023 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marc Østergaard Nielsen | 20.02.2023 | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mathias Østergaard Nielsen | 11.05.2022 | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Østergaard Nielsen | 11.05.2022 | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Leif Østergaard Nielsen | 11.05.2022 | 29.01.2023 | formand |
Michael Østergaard Nielsen | 28.05.2018 | 11.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Christian Hepworth | 07.02.2017 | 11.05.2022 | formand |
Leif Østergaard Nielsen | 07.02.2017 | 10.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jette Jakobsen | 07.02.2017 | 16.04.2018 | bestyrelsesmedlem |