Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anna Marie Bucka | 05.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
John Timmy Sørensen | 04.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Kærgaard Thomassen | 04.05.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Buekjær Carlsen | 13.05.2019 | 05.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Kærgaard Thomassen | 29.05.2018 | 03.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Per Anders Olesen | 20.02.2018 | 29.01.2021 | formand |
Søren Dahlgaard | 20.02.2018 | 13.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Dahlgaard | 30.03.2017 | 19.02.2018 | formand |
Pernille Thøger Baltzersen | 22.02.2017 | 20.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anders Marcus | 01.02.2017 | 29.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Krogsgaard Jørgensen | 01.02.2017 | 30.03.2017 | formand |
Lars Bentsen | 01.02.2017 | 22.02.2017 | bestyrelsesmedlem |