Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rampelyset 1, 2. 57., 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-03-31 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-06 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-03-13 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-03-13 fjernes Kontaktoplysninger: Lasse@soekilde.com (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-03-13 fjernes Legale ejere: Lasse Skovbo Søkilde (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-03-13 fjernes Navne: L.A. Guru IVS (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-03-13 fjernes ObligatoriskEmail: Lasse@soekilde.com (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-03-13 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-03-13 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-03-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-03-13 fjernes Stiftere: Lasse Skovbo Søkilde (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-03-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2018-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2017-02-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2017-02-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2017-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 fjernes Bestyrelse: Lasse Skovbo Søkilde (formand) (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-06 tilføjes Bestyrelse: Lasse Skovbo Søkilde (formand) (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 fjernes Direktion: Lasse Skovbo Søkilde (adm. dir.) (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-06 tilføjes Direktion: Lasse Skovbo Søkilde (adm. dir.) (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rampelyset 1, 2. 57., 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-02-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge og promovere is-kaffe (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-03-31 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-06 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-02-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-02-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-02-06 tilføjes Kontaktoplysninger: Lasse@soekilde.com (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-02-06 tilføjes Legale ejere: Lasse Skovbo Søkilde (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-02-06 tilføjes Navne: L.A. Guru IVS (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-02-06 tilføjes ObligatoriskEmail: Lasse@soekilde.com (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-02-06 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-02-06 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-02-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-02-06 tilføjes Stiftere: Lasse Skovbo Søkilde (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-02-06 tilføjes Vedtægter: 2017-02-06 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-22)