Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Martin Kjær Larsen | 24.01.2017 | |
Tommy Lykke Henckell | 24.01.2017 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
MK Holding af 2022 ApS (CVR 43591444) | NORMAL | 01.01.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Henckell Holding ApS (CVR 43597590) | NORMAL | 01.01.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Tommy Lykke Henckell | 08.08.2018 | 01.01.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Vicki Henckell | 15.12.2017 | 08.08.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Martin Kjær Larsen | 24.01.2017 | 01.01.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Tommy Lykke Henckell | 24.01.2017 | 15.12.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Møbelsnedkeriet Damgaard ApS (CVR 40852530) | NORMAL | 10.10.2019 | 01.07.2021 | 100,00% | 100,00% |