Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Søren Alkærsig | 06.02.2017 | |
Tim Sebastian Andergren Nielsen | 06.02.2017 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
TSAN Holding ApS (CVR 39199270) | NORMAL | 01.12.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
TSAN Holding ApS (CVR 39199270) | 30.12.2017 | 30.11.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Tømrer Alkærsig ApS (CVR 34577455) | 01.12.2017 | 01.12.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Tim Sebastian Andergren Nielsen | 06.02.2017 | 30.12.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Søren Alkærsig | 06.02.2017 | 01.12.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |