Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: C. Maack Ejendomme ApS. (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FYNS SMEDIE ApS. (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nonnebovej 13, 5550 Langeskov (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Direktion: Christian Rosenkrantz Maack (direktør) (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandel i dattervirksomheder og anden investering samt hermed forbundene aktiviteter. (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-01 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Legale ejere: Christian Rosenkrantz Maack (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-02-01 tilføjes Navne: C. Maack Holding ApS (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Rosenkrantz Maack (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Stiftere: Christian Rosenkrantz Maack (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Vedtægter: 2017-02-01 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-06)