Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | xbrl | ||||
Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsøvænget 8, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-05 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Hovedbranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Legale ejere: Henrik Schaufuss (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Navne: Selskabet af 3. oktober 2023 ApS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Reelle ejere: Henrik Schaufuss (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Stiftere: Henrik Schaufuss (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 Statstidende Dekret
Den 2023-12-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-10-25 fjernes Direktion: Henrik Schaufuss (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsøvænget 8, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2023-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørreskov Bakke 93, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-04 tilføjes Navne: Selskabet af 3. oktober 2023 ApS (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2023-10-03 fjernes Navne: BIKESNPARTS ApS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-04 tilføjes Vedtægter: 2023-10-04 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 tilføjes Vedtægter: 2023-01-16 (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-01-15 fjernes Binavne: Schaufuss Cykler ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 tilføjes Binavne: Schaufuss Cykler ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2017-03-27 tilføjes Vedtægter: 2017-03-27 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2017-03-10 tilføjes Reelle ejere: Henrik Schaufuss (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2017-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreskov Bakke 93, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2017-02-05 tilføjes Direktion: Henrik Schaufuss (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2017-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2017-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2017-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-05 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2017-02-05 tilføjes Hovedbranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2017-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2017-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2017-02-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2017-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2017-02-05 tilføjes Legale ejere: Henrik Schaufuss (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2017-02-05 tilføjes Navne: BIKESNPARTS ApS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2017-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2017-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2017-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2017-02-05 tilføjes Stiftere: Henrik Schaufuss (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2017-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2017-02-05 tilføjes Vedtægter: 2017-02-05 (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2017-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-28)