Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Revisor | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-02-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Kontra Agency Holding ApS. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 112, 2., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-01 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-26 fjernes Legale ejere: Mikkel Kehlet (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-26 fjernes Navne: Mr. Kehlet Holding IVS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-26 fjernes Reelle ejere: Mikkel Kehlet (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-26 fjernes Stiftere: Mikkel Kehlet (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-04-28 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2020-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-12-05 Statstidende Dekret
Den 2020-11-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-06)
Den 2020-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-08-18 fjernes Direktion: Mikkel Kehlet (direktør) (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-02-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-02-02 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 112, 2., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-02-01 tilføjes Direktion: Mikkel Kehlet (direktør) (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2017-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber der udøver virksomhed inden for handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-01 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-02-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 7.500,00 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-02-01 tilføjes Legale ejere: Mikkel Kehlet (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-02-01 tilføjes Navne: Mr. Kehlet Holding IVS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-02-01 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Kehlet (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-02-01 tilføjes Stiftere: Mikkel Kehlet (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-02-01 tilføjes Vedtægter: 2017-02-01 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-22)