Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Vedtægter | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Revisor | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Legale ejere | Binavne | ||||
Bibranche | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 26, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-06-28 tilføjes Vedtægter: 2023-06-28 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-09-30 tilføjes Direktion: Tine Sommer (direktør) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-30 fjernes Direktion: Peter Olsson (direktør) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-06-14 tilføjes Vedtægter: 2022-06-14 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2022-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-07 fjernes Kontaktoplysninger: birchgm@birchgm.dk (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-06 fjernes Hjemmeside: www.birchejendomme.dk (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-31 tilføjes Direktion: Peter Olsson (direktør) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-01-31 fjernes Direktion: William Kanta (direktør) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-31 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-08-25 tilføjes Vedtægter: 2021-08-25 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-08-17 tilføjes Vedtægter: 2021-08-17 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2021-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortenborgvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-17 tilføjes Direktion: William Kanta (direktør) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-08-17 fjernes Direktion: Thomas Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, administration og udlejning af fast ejendom samt direkte eller indirekte at drive virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-17 tilføjes Navne: BoStad Holbæk Havn ApS (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-16 fjernes Navne: Birch JB Holbæk ApS (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-08-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-17 fjernes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2020-06-30 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2019-07-01 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-03-15 tilføjes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-03-14 fjernes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-12-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2020-06-29 tilføjes Direktion: Kenneth Biirsdahl (direktør) (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2020-06-29 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-06-30 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2020-06-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 2020-09-30 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-29 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-07-01 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2020-06-28 fjernes Omlægningsperiode start: 2019-07-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2020-06-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2020-06-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-06-29 tilføjes Vedtægter: 2020-06-29 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2020-02-10 tilføjes Hjemmeside: www.birchejendomme.dk (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2020-02-10 tilføjes Kontaktoplysninger: birchgm@birchgm.dk (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2020-02-07 tilføjes Vedtægter: 2020-02-07 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-01-31 tilføjes Direktion: Thomas Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2020-01-31 fjernes Direktion: William Kanta (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Legale ejere: BoStad Holbæk Havn Holding ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 fjernes Legale ejere: BoStad Holding ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Navne: Birch JB Holbæk ApS (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2020-01-30 fjernes Navne: BoStad DS 6 ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-01-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2020-01-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Vedtægter: 2020-01-31 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortenborgvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2020-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-29 fjernes Binavne: Admiral DS 6 ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-11-29 tilføjes Direktion: William Kanta (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-11-29 fjernes Direktion: Poul Steffensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-28 fjernes Direktion: William Kanta (direktør) (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-09-30 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-07-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2019-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2018-06-30 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2017-10-01 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-05-27 tilføjes Binavne: Admiral DS 6 ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-05-27 tilføjes Direktion: William Kanta (direktør) (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-05-26 fjernes Direktion: Poul Steffensen (direktør) (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Navne: BoStad DS 6 ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-05-26 fjernes Navne: Admiral DS 6 ApS (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-05-27 tilføjes Vedtægter: 2019-05-27 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2018-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2018-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 4, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Navne: Admiral DS 6 ApS (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-02-27 fjernes Navne: Karré 3 Holbæk Havn ApS (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-02-28 tilføjes Vedtægter: 2018-02-28 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2017-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 4, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindebjergvej 11, 4300 Holbæk (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-01 tilføjes Direktion: Poul Steffensen (direktør) (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2017-12-01 fjernes Direktion: Palle Larsen (direktør) (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-12-01 tilføjes Legale ejere: BoStad Holding ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2017-12-01 fjernes Legale ejere: Everstone Ejendomme ApS (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-12-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2017-12-01 fjernes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-12-01 fjernes Reelle ejere: Palle Larsen (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-06-30 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-10-01 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindebjergvej 11, 4300 Holbæk (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-02-03 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-03 tilføjes Direktion: Palle Larsen (direktør) (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, bebygge, udleje og sælge fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2017-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-03 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-03 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-03 tilføjes Legale ejere: Everstone Ejendomme ApS (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-02-03 tilføjes Navne: Karré 3 Holbæk Havn ApS (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-02-03 tilføjes Reelle ejere: Palle Larsen (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-02-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-02-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-02-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-03 tilføjes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-02-03 tilføjes Stiftere: Everstone Ejendomme ApS (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2017-02-03 tilføjes Vedtægter: 2017-02-03 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-03)