Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Navne | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møgelvej 169, 7752 Snedsted (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 6, 7752 Snedsted (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 tilføjes Vedtægter: 2020-12-18 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2017-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Ny Kingfisher A/S. (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ny Kingfisher A/S. (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2019-08-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Fiskeriselskabet Ida Sofia ApS. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fiskeriselskabet Ida Sofia ApS. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-08-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-08-28 tilføjes Navne: BBR ApS (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-08-27 fjernes Navne: BBR IVS (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-08-28 tilføjes Vedtægter: 2020-08-28 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-08-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 6, 7752 Snedsted (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2017-02-01 tilføjes Direktion: Brian Bjarke Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssigt fiskeri og dermed efter direktionens skøn sammenlignelig virksomhed. (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-01 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-01 tilføjes Hovedbranche: Havfiskeri (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 3,00 (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-01 tilføjes Legale ejere: Brian Bjarke Rasmussen (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Navne: BBR IVS (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2017-02-01 tilføjes Reelle ejere: Brian Bjarke Rasmussen (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-01 tilføjes Stiftere: Brian Bjarke Rasmussen (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-01 tilføjes Vedtægter: 2017-02-01 (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2017-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2017-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-03)