Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jørgen Sørensensvej 12, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Slusebakken 8, 6094 Hejls (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2017-02-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Multiperformance ApS. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fri Bikeshop Odense M ApS. (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-11-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slusebakken 8, 6094 Hejls (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2021-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skibhusvej 63, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-14 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-02 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-02 tilføjes Direktion: Martin Bissenbacker Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Martin Bissenbacker Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibhusvej 63, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2017-02-02 tilføjes Direktion: Martin Bissenbacker Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden aktivitet, der efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-02 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-02 tilføjes Legale ejere: Martin Bissenbacker Hansen (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2017-02-02 tilføjes Navne: Multiperformance Holding ApS (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-02 tilføjes Reelle ejere: Martin Bissenbacker Hansen (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2017-02-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-02 tilføjes Stiftere: Martin Bissenbacker Hansen (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-02-02 tilføjes Vedtægter: 2017-02-02 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)