Sektion (alle) | |||||||
Dekret | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Tegningsregel | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-12 Statstidende Dekret
Den 2023-07-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-29 tilføjes Legale ejere: Reftrup Holding ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 fjernes Legale ejere: Stålhandske Holding ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 fjernes Legale ejere: Reftrup Holding ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Reelle ejere: Astrid Mie Majgaard Refstrup (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 fjernes Reelle ejere: Simon Ladefoged Stålhandske (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 fjernes Reelle ejere: Astrid Mie Majgaard Refstrup (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 fjernes Bestyrelse: Murray Sommerville (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnsøgårdsvej 42, 4591 Føllenslev (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 37, 2300 København S (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2021-10-15 tilføjes Legale ejere: Reftrup Holding ApS, Stålhandske Holding ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-10-15 fjernes Legale ejere: Murray Holding ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-14 fjernes Legale ejere: Reftrup Holding ApS, Stålhandske Holding ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-15 tilføjes Reelle ejere: Astrid Mie Majgaard Refstrup, Simon Ladefoged Stålhandske (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-10-14 fjernes Reelle ejere: Simon Ladefoged Stålhandske, Astrid Mie Majgaard Refstrup (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Navne: Triple Topping Games ApS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-12 fjernes Navne: Triple Topping Games IVS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Vedtægter: 2021-09-13 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 37, 2300 København S (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2020-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 52, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-07-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 52, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 52, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-04-30 tilføjes Bestyrelse: Murray Sommerville (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2020-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.691,00 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2020-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2020-04-30 tilføjes Legale ejere: Murray Holding ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2020-04-30 fjernes Legale ejere: Global Top Round, INC. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion, af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 tilføjes Vedtægter: 2020-04-30 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2020-02-05 tilføjes Bibranche: Udgivelse af computerspil (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-05 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-04 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af computerspil (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 52, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2019-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hannemanns Allé 4, 1. 3., 2300 København S (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 2.153,00 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2018-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2018-03-13 tilføjes Legale ejere: Global Top Round, INC. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2018-03-13 tilføjes Vedtægter: 2018-03-13 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hannemanns Allé 4, 1. 3., 2300 København S (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2017-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tøndebindervej 2, 2. th., 2400 København NV (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tøndebindervej 2, 2. th., 2400 København NV (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tøndebindervej 2, 2. th., 2400 København NV (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-18 tilføjes Kontaktoplysninger: astrid@tripletopping.com (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-17 fjernes Kontaktoplysninger: hey@tripletopping.com (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-01 fjernes Legale ejere: Lagerstedt Holding IVS (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tøndebindervej 2, 2. th., 2400 København NV (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-02-02 tilføjes Direktion: Astrid Mie Majgaard Refstrup (direktør) (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at udvikle, markedsføre, sælge computerspil samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-02 (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Hjemmeside: www.tripletopping.com (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af computerspil (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2017-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-02-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-02-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Kontaktoplysninger: hey@tripletopping.com (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-02-02 tilføjes Legale ejere: Lagerstedt Holding IVS, Reftrup Holding ApS, Stålhandske Holding ApS (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-02-02 tilføjes Navne: Triple Topping Games IVS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2017-02-02 tilføjes Reelle ejere: Simon Ladefoged Stålhandske, Astrid Mie Majgaard Refstrup (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2017-02-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Stiftere: Stålhandske Holding ApS, Reftrup Holding ApS, Lagerstedt Holding IVS (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2017-02-02 tilføjes Vedtægter: 2017-02-02 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2017-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-02)