Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-01 tilføjes Bibranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-12-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 3, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgevej 27, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgevej 27, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgevej 27, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-06-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-03-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgevej 27, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-02-02 tilføjes Direktion: Martin Christensen (direktør) (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med køb og salg af fast ejendom, udlejning, samt anden virksomhed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-02 (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Legale ejere: MCH KAUSLUNDE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Navne: Mara-ejendomme ApS (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Reelle ejere: Martin Christensen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-02-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Stiftere: Martin Christensen (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Vedtægter: 2017-02-02 (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-02)