Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredbjergvej 72, 5462 Morud (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Binavne: Kraaer, Odense ApS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Direktion: Birgitte Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-01 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Legale ejere: HANDELSSELSKABET AF 17/2 1977 ApS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Navne: Kraaer Larsen ApS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Reelle ejere: Birgitte Larsen (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Stiftere: HANDELSSELSKABET AF 17/2 1977 ApS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-28 tilføjes Legale ejere: HANDELSSELSKABET AF 17/2 1977 ApS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-02-28 fjernes Legale ejere: Helle Dam Rønnemoss (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-27 fjernes Legale ejere: HANDELSSELSKABET AF 17/2 1977 ApS (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Larsen (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-02-28 fjernes Reelle ejere: Helle Dam Rønnemoss (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-27 fjernes Reelle ejere: Birgitte Larsen (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-05 tilføjes Direktion: Birgitte Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2022-09-05 fjernes Direktion: Vagn Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-16 tilføjes Legale ejere: Helle Dam Rønnemoss (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2018-12-16 fjernes Legale ejere: Dam Holding 2018 IVS (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-16 tilføjes Reelle ejere: Helle Dam Rønnemoss (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-16 tilføjes Legale ejere: Dam Holding 2018 IVS, HANDELSSELSKABET AF 17/2 1977 ApS (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-08-15 fjernes Legale ejere: HANDELSSELSKABET AF 17/2 1977 ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-16 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Larsen (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2018-08-15 fjernes Reelle ejere: Birgitte Larsen (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-14 tilføjes Binavne: Kraaer, Odense ApS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2017-03-13 tilføjes Vedtægter: 2017-03-13 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2017-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredbjergvej 72, 5462 Morud (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2017-02-01 tilføjes Direktion: Vagn Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2017-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, herunder salg af tjenesteydelser. (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2017-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2017-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-01 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2017-02-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2017-02-01 tilføjes Legale ejere: HANDELSSELSKABET AF 17/2 1977 ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-02-01 tilføjes Navne: Kraaer Larsen ApS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2017-02-01 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Larsen (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2017-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2017-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2017-02-01 tilføjes Stiftere: HANDELSSELSKABET AF 17/2 1977 ApS (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2017-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2017-02-01 tilføjes Vedtægter: 2017-02-01 (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2017-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-26)