Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Kapital | Virksomhedsform | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-13 tilføjes Navne: Gundog Holding ApS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-12 fjernes Navne: BSF Holding ApS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-13 tilføjes Vedtægter: 2021-07-13 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2017-02-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Furreby Lock ApS. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2017-02-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Furreby Pottmeyer ApS. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Pacific Consulting ApS. (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Furreby Lock ApS. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Furreby Pottmeyer ApS. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Navne: BSF Holding ApS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-03-02 fjernes Navne: BSF Holding IVS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Vedtægter: 2021-03-03 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-20 tilføjes Vedtægter: 2017-06-20 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2017-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederik VI's Alle 7, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Direktion: Birgitte Gundog (direktør) (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-01 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-02-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Legale ejere: Birgitte Gundog (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Navne: BSF Holding IVS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2017-02-01 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Gundog (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Stiftere: Birgitte Gundog (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Vedtægter: 2017-02-01 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2017-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-01)