Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Legale ejere | ||||
Direktion | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Mindegade 5, 7400 Herning (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-19 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Navne: R. KJAER GROUP ApS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Stiftere: Rasmus Kristensen Holding ApS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-04-28 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-02 Statstidende Dekret
Den 2019-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2019-09-04 fjernes Legale ejere: Rasmus Kristensen Holding ApS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-03)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Rasmus Kjær Kristensen (direktør) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-07-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mindegade 5, 7400 Herning (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Broholmparken 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Broholmparken 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-01-19 tilføjes Direktion: Rasmus Kjær Kristensen (direktør) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive VVS- og blikkenslagervirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-19 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Legale ejere: Rasmus Kristensen Holding ApS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Navne: R. KJAER GROUP ApS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Stiftere: Rasmus Kristensen Holding ApS (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-01-19 tilføjes Vedtægter: 2017-01-19 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)