Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-10-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2016-11-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DELITASTE ApS. (offentliggjort 2017-09-02)
Den 2017-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Holmens Ejendomsselskab ApS. (offentliggjort 2017-03-25)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-14 (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2019-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2019-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2018-12-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2018-12-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: Kim Baltzer (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 22, 2630 Taastrup (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 22, 2630 Taastrup (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-07-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 22, 2630 Taastrup (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavendelvej 59, 2630 Taastrup (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavendelvej 59, 2630 Taastrup (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2016-11-07 tilføjes Direktion: Kim Baltzer (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2016-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-11-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 291.705,00 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-11-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-11-07 tilføjes Legale ejere: Kim Baltzer (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2016-11-07 tilføjes Navne: Holdingselskabet Baltzer ApS (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-11-07 tilføjes Reelle ejere: Kim Baltzer (offentliggjort 2019-02-03)
Den 2016-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-11-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-11-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2016-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2016-11-07 tilføjes Vedtægter: 2016-11-07 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)