Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karsten Hillmann | 01.05.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dennis Jeppesen | 31.01.2017 | 01.05.2017 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Ellegaard Andersen | 11.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ole Sørensen | 07.10.2022 | formand |
Michael Hessellund Jeppesen | 31.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hugo Dorph | 09.05.2018 | 11.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ellegaard Andersen | 30.11.2017 | 07.10.2022 | formand |
Tore Håkonsson | 31.01.2017 | 09.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anders Wilhjelm | 31.01.2017 | 30.11.2017 | formand |
Jens Ellegaard Andersen | 31.01.2017 | 29.11.2017 | bestyrelsesmedlem |