Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2019-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevangs Allé 142, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Direktion: Søren Francois Fantini (direktør) (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-19 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Kontaktoplysninger: kristian@funballz.com (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Legale ejere: Meiniche Holding IVS (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Navne: Traveldeluxe IVS (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes ObligatoriskEmail: kristian@funballz.com (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Reelle ejere: Dario Alejandro Bordetas, Søren Francois Fantini, Kristian Meiniche Jørgensen (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Stiftere: ORBIS NON SUFFICIT HOLDING IVS, Meiniche Holding IVS, MOCCA HOLDING IVS (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-03-07 fjernes Legale ejere: MOCCA HOLDING IVS (offentliggjort 2019-03-09)
Den 2018-10-03 fjernes Legale ejere: ORBIS NON SUFFICIT HOLDING IVS (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevangs Allé 142, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-19 tilføjes Direktion: Søren Francois Fantini (direktør) (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-19 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-19 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 6,00 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-19 tilføjes Kontaktoplysninger: kristian@funballz.com (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-19 tilføjes Legale ejere: ORBIS NON SUFFICIT HOLDING IVS, MOCCA HOLDING IVS, Meiniche Holding IVS (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-01-19 tilføjes Navne: Traveldeluxe IVS (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-19 tilføjes ObligatoriskEmail: kristian@funballz.com (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-19 tilføjes Reelle ejere: Dario Alejandro Bordetas, Søren Francois Fantini, Kristian Meiniche Jørgensen (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-19 tilføjes Stiftere: ORBIS NON SUFFICIT HOLDING IVS, Meiniche Holding IVS, MOCCA HOLDING IVS (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører. (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-19 tilføjes Vedtægter: 2017-01-19 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2017-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-10)