Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Månedsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 7, 2670 Greve (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-08-15 fjernes Bibranche: Event catering (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-31 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-08-15 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-08-15 fjernes Legale ejere: Niels Peter Madsen-Østerbye (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-08-15 fjernes Navne: DGR 2017 ApS (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-08-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-08-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-08-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-08-15 fjernes Stiftere: S. J. INVEST ApS (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-08-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-07 fjernes Direktion: Niels Peter Madsen-Østerbye (direktør) (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-28 tilføjes Direktion: Niels Peter Madsen-Østerbye (direktør) (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-07-28 fjernes Direktion: René Trane Petersen (direktør) (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 350.000,00 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-07-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-07-28 tilføjes Vedtægter: 2017-07-28 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-09 tilføjes Legale ejere: Niels Peter Madsen-Østerbye (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-05-09 fjernes Legale ejere: S. J. INVEST ApS (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 7, 2670 Greve (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-01-31 tilføjes Bibranche: Event catering (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-01-31 tilføjes Direktion: René Trane Petersen (direktør) (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurant og catering samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-31 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-01-31 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-01-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-01-31 tilføjes Legale ejere: S. J. INVEST ApS (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-31 tilføjes Navne: DGR 2017 ApS (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-01-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-01-31 tilføjes Stiftere: S. J. INVEST ApS (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-01-31 tilføjes Vedtægter: 2017-01-31 (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-08)