Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2017-03-21 sletter virksomheden Ejerskaber: CURIT ApS. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Enigma Operations ApS. (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2020-05-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-05-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kejservej 2, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-30 tilføjes Direktion: Peter Eskelund Bering (direktør) (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af ejerandele i andre selskaber samt investering i værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-30 (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-30 tilføjes Legale ejere: Peter Eskelund Bering (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-01-30 tilføjes Navne: Eskelund Bering Holding ApS (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-30 tilføjes Reelle ejere: Peter Eskelund Bering (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-01-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2017-01-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2017-01-30 tilføjes Stiftere: Peter Eskelund Bering (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-30 tilføjes Vedtægter: 2017-01-30 (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-31)