Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Vedtægter | Kapital | Legale ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-09 tilføjes Bestyrelse: Lars Christian Lunde (formand) (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 fjernes Bestyrelse: Morten Grube Weicher (formand) (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-08 fjernes Bestyrelse: Lars Christian Lunde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2017-01-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tarok BidCo ApS. (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 17, 2., 1270 København K (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 49, 1., 1256 København K (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-10-03 tilføjes Vedtægter: 2022-10-03 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 641.525,86 (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-13 tilføjes Vedtægter: 2022-09-13 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 597.171,00 (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2019-06-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2019-06-13 tilføjes Vedtægter: 2019-06-13 (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 569.658,00 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-03-01 tilføjes Legale ejere: GRO Holding V ApS (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-03-01 tilføjes Vedtægter: 2017-03-01 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2017-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 550.000,00 (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-28 tilføjes Vedtægter: 2017-02-28 (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-28 fjernes Legale ejere: GRO Holding V ApS (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 49, 1., 1256 København K (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2017-01-27 tilføjes Bestyrelse: Lars Christian Lunde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2017-01-27 tilføjes Direktion: Lars Dybkjær (direktør) (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalandele i Tarok BidCo ApS og hermed associerede selskaber. (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-27 (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-27 tilføjes Legale ejere: GRO Holding V ApS (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-01-27 tilføjes Navne: Tarok HoldCo ApS (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-27 tilføjes Stiftere: GRO Holding V ApS (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af en direktør. (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-27 tilføjes Vedtægter: 2017-01-27 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-30)