Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Granvænget 4, 4550 Asnæs (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-01 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Kontaktoplysninger: faarevejlegaard@post.tele.dk (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Legale ejere: Hans Marius Krog Jensen (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Navne: Hul 19 ApS (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Reelle ejere: Hans Marius Krog Jensen (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Stiftere: Hans Marius Krog Jensen (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-10 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2019-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-25 fjernes Direktion: Hans Marius Krog Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granvænget 4, 4550 Asnæs (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2019-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 22, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-02-24 tilføjes Direktion: Hans Marius Krog Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2017-02-24 fjernes Direktion: Henrik Skovsbøll Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-01 tilføjes Direktion: Henrik Skovsbøll Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: faarevejlegaard@post.tele.dk (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Legale ejere: Hans Marius Krog Jensen (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Marius Krog Jensen (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2017-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2017-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 22, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2017-01-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive restaurant og hermed forbundne aktiviteter (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2017-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2017-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-01 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2017-01-30 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2017-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2017-01-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2017-01-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2017-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2017-01-30 tilføjes Navne: Hul 19 ApS (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2017-01-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2017-01-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2017-01-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2017-01-30 tilføjes Stiftere: Hans Marius Krog Jensen (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2017-01-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2017-01-30 tilføjes Vedtægter: 2017-01-30 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2017-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-06)