Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fresiavej 14, 9800 Hjørring (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-16 fjernes Direktion: Claus Dam Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-18 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-16 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-16 fjernes Kontaktoplysninger: clausdam0@gmail.com (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-16 fjernes Legale ejere: Claus Dam Christensen (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-16 fjernes Navne: Claus Dam Invest IVS (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-16 fjernes Reelle ejere: Claus Dam Christensen (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-16 fjernes Stiftere: Claus Dam Christensen (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Direktion: Claus Dam Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fresiavej 14, 9800 Hjørring (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Direktion: Claus Dam Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive håndværker virksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-18 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Kontaktoplysninger: clausdam0@gmail.com (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Legale ejere: Claus Dam Christensen (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Navne: Claus Dam Invest IVS (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Reelle ejere: Claus Dam Christensen (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Stiftere: Claus Dam Christensen (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-01-18 tilføjes Vedtægter: 2017-01-18 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)