Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Kapital | Navne | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 tilføjes Bestyrelse: Henrik Skaanderup (formand) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-14 fjernes Bestyrelse: Jakob Schilder-Knudsen (formand) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2019-01-30 sletter virksomheden Ejerskaber: EGruppen ApS. (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: EGruppen ApS. (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-10-20 sletter virksomheden Ejerskaber: EGruppen ApS. (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LT Knudslund Allé ApS. (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-02 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-02 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-06-26 tilføjes Reelle ejere: Peter Stampe Langballe, Lars Engelbrekt Pedersen (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 fjernes Reelle ejere: Isak Nielsen (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-25 fjernes Reelle ejere: Peter Stampe Langballe, Lars Engelbrekt Pedersen (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-26 fjernes Bestyrelse: Isak Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2022-12-03 tilføjes Bestyrelse: Isak Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2022-12-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudslund Alle 6, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 18, 4622 Havdrup (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-11 tilføjes Kontaktoplysninger: Bogholderi@ltgruppen.dk (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-10 fjernes Kontaktoplysninger: Lt@lttotalentreprise.dk (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Direktion: Peter Stampe Langballe (direktør) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-04 fjernes Direktion: Lars Engelbrekt Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-01 tilføjes Legale ejere: LT HOLDING 2013 ApS, LT Gruppen A/S (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-10-01 fjernes Legale ejere: PETER LANGBALLE HOLDING ApS, LT HOLDING 2013 ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Stampe Langballe, Lars Engelbrekt Pedersen, Isak Nielsen (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2021-09-30 fjernes Legale ejere: LT HOLDING 2013 ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-30 fjernes Reelle ejere: Peter Stampe Langballe, Lars Engelbrekt Pedersen (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-16 tilføjes Bestyrelse: Jakob Schilder-Knudsen (formand) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2020-11-16 fjernes Bestyrelse: Søren Elgaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-16 tilføjes Vedtægter: 2020-11-16 (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Legale ejere: LT HOLDING 2013 ApS, PETER LANGBALLE HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-10-01 fjernes Legale ejere: JN Holding Haslev ApS (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Stampe Langballe, Lars Engelbrekt Pedersen (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2020-10-01 fjernes Reelle ejere: Jesper Nielsen (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-30 fjernes Legale ejere: LT HOLDING 2013 ApS (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-30 fjernes Reelle ejere: Lars Engelbrekt Pedersen (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2019-12-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-08 tilføjes Bestyrelse: Søren Elgaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2019-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-25 tilføjes Navne: LT Asfalt A/S (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-24 fjernes Navne: LT Asfalt ApS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-25 tilføjes Vedtægter: 2019-02-25 (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2019-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-02-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-03 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2018-05-03 fjernes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-07 tilføjes Legale ejere: JN Holding Haslev ApS (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2017-09-06 tilføjes Legale ejere: LT HOLDING 2013 ApS (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2017-09-06 fjernes Legale ejere: Jesper Nielsen (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-05 fjernes Legale ejere: LT HOLDING 2013 ApS (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-07 tilføjes Reelle ejere: Jesper Nielsen (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2017-09-06 tilføjes Reelle ejere: Lars Engelbrekt Pedersen (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 18, 4622 Havdrup (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2017-01-25 tilføjes Direktion: Lars Engelbrekt Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udførelse af asfaltarbejde og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2017-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2017-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-25 (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2017-01-25 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af veje og motorveje (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2017-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-01-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2017-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2017-01-25 tilføjes Kontaktoplysninger: Lt@lttotalentreprise.dk (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2017-01-25 tilføjes Legale ejere: LT HOLDING 2013 ApS, Jesper Nielsen (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-01-25 tilføjes Navne: LT Asfalt ApS (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-01-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2017-01-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2017-01-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2017-01-25 tilføjes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-01-25 tilføjes Stiftere: LT HOLDING 2013 ApS, Jesper Nielsen (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2017-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-01-25 tilføjes Vedtægter: 2017-01-25 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2017-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-27)