Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Bibranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-14 tilføjes Vedtægter: 2024-08-14 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2016-11-22 sletter virksomheden Ejerskaber: DANWIND ApS. (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-11-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Solcellepark Høvsøre I/S. (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2024-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WUNDERWEAR SKIVE ApS. (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2024-09-30 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2024-01-01 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2023-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2023-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2023-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-07 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-09-07 fjernes Revisor: 2+ Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-30 tilføjes Kontaktoplysninger: jbv@berg-lemvig.dk (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2021-11-12 tilføjes Revisor: 2+ Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2021-11-12 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landbolystvej 15, 7620 Lemvig (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnen 23, 7620 Lemvig (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnen 23, 7620 Lemvig (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-11-22 tilføjes Direktion: Jacob Berg Vendelbo (direktør) (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, investering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-11-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-11-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-11-22 tilføjes Legale ejere: Jacob Berg Vendelbo (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2016-11-22 tilføjes Navne: Jacob Berg Holding ApS (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-11-22 tilføjes Reelle ejere: Jacob Berg Vendelbo (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2016-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2016-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2016-11-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2016-11-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2016-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-11-22 tilføjes Vedtægter: 2016-11-22 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2016-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2016-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-27)