Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Revisor | Binavne | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-26 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-26 fjernes Legale ejere: KRISTENSEN PROPERTIES A/S (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-26 fjernes Navne: Komplementarselskabet Kristensen Partners II ApS (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-26 fjernes Reelle ejere: Kent Hoeg Sørensen, Mette Kold (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-26 fjernes Stiftere: KRISTENSEN PROPERTIES A/S (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2017-01-26 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S Kristensen Partners VII. (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2017-01-26 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S Kristensen Partners VII. (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-09-23 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S Kristensen Partners II. (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-06-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-07 fjernes Direktion: Kent Hoeg Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-29 tilføjes Direktion: Jeppe Lynge Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-04-29 fjernes Direktion: Hans Peter Larsen (direktør) (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-10-01 tilføjes Reelle ejere: Kent Hoeg Sørensen, Mette Kold (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Reelle ejere: Kent Hoeg Sørensen, Mette Kold (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: KRISTENSEN PROPERTIES A/S (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2020-07-01 fjernes Legale ejere: HOEG OG KOLD ApS (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Kent Hoeg Sørensen, Mette Kold (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-06-30 fjernes Reelle ejere: Kent Hoeg Sørensen, Mette Kold (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-02 tilføjes Legale ejere: HOEG OG KOLD ApS (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2018-07-02 fjernes Legale ejere: KRISTENSEN PROPERTIES A/S (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-07-02 tilføjes Reelle ejere: Kent Hoeg Sørensen, Mette Kold (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2018-07-02 fjernes Reelle ejere: Lau Henrik Sloth Kristensen (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2018-04-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-04-25 tilføjes Vedtægter: 2018-04-25 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2018-04-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2017-01-26 tilføjes Binavne: Komplementarselskabet Kristensen Partners II ApS (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2017-01-26 fjernes Binavne: Komplementarselskabet Kristensen Partners II ApS (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2017-01-26 tilføjes Direktion: Hans Peter Larsen (direktør) (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2017-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive aktiviteter i forbindelse med finansiering, investering og lignende. (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2017-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2017-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-26 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2017-01-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2017-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2017-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2017-01-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2017-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2017-01-26 tilføjes Legale ejere: KRISTENSEN PROPERTIES A/S (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2017-01-26 tilføjes Navne: Komplementarselskabet Kristensen Partners II ApS (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2017-01-26 tilføjes Reelle ejere: Lau Henrik Sloth Kristensen (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2017-01-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2017-01-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2017-01-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-01-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-01-26 tilføjes Stiftere: KRISTENSEN PROPERTIES A/S (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2017-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2017-01-26 tilføjes Vedtægter: 2017-01-26 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2017-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-16)