Sektion (alle) | |||||||
RegnskabOgBoafslutning | Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2021-06-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-09 Statstidende Dekret
Den 2020-12-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-10-20 fjernes Legale ejere: Bay Ramsdahl Holding IVS (offentliggjort 2021-01-23)
Den 2020-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-15 fjernes Direktion: Jeppe Dyrberg Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-09-15 fjernes Legale ejere: Dyrberg Andersen Holding IVS (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morsøvej 44, 2720 Vanløse (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksvej 12, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksvej 12, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-01-26 tilføjes Binavne: Fjord Pharma IVS (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-26 tilføjes Direktion: Jeppe Dyrberg Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2017-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forske i, udvikle, producere og markedsføre farmaceutiske, medicinske og tekniske produkter og ydelser samt anden dertil knyttet virksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-26 (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-26 tilføjes Hjemmeside: http://www.fjordpharmaceuticals.com (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-26 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af farmaceutiske præparater (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-26 tilføjes Kontaktoplysninger: jda@fjordpharmaceuticals.com (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-26 tilføjes Legale ejere: Dyrberg Andersen Holding IVS, Bay Ramsdahl Holding IVS (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2017-01-26 tilføjes Navne: Fjord Pharmaceuticals IVS (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-26 tilføjes Reelle ejere: Katrine Bay Ramsdahl, Marie Løvbjerg, Jeppe Dyrberg Andersen, Søren Bay Ramsdahl (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-01-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-26 tilføjes Stiftere: Dyrberg Andersen Holding IVS, Bay Ramsdahl Holding IVS (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Direktionen. (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2017-01-26 tilføjes Vedtægter: 2017-01-26 (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-15)