Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Revision fravalgt | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-11 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-11 fjernes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2017-01-27 sletter virksomheden Ejerskaber: FK Inventar ApS. (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FK Inventar ApS. (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-03-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-03-24 tilføjes Navne: Allan Klarskov Holding ApS (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-03-23 fjernes Navne: Allan Klarskov Holding IVS (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-03-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-03-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-03-24 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-03-24 tilføjes Vedtægter: 2021-03-24 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-03-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasbjergvej 78, 4750 Lundby (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-24 tilføjes Direktion: Allan Klarskov (direktør) (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-24 (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2017-01-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-24 tilføjes Legale ejere: Allan Klarskov (offentliggjort 2018-06-23)
Den 2017-01-24 tilføjes Navne: Allan Klarskov Holding IVS (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2017-01-24 tilføjes Reelle ejere: Allan Klarskov (offentliggjort 2018-06-23)
Den 2017-01-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2017-01-24 tilføjes Stiftere: Allan Klarskov (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-24 tilføjes Vedtægter: 2017-01-24 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2017-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2017-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-26)