Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Tegningsregel | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Legale ejere | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-03 tilføjes Bestyrelse: Bo Evald Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-03 fjernes Bestyrelse: Morten Sjøstrand Fagerlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med direktøren, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-17 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Elgårdsminde A/S (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-16 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Elgårdsminde II A/S (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-17 tilføjes Vedtægter: 2018-02-17 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 52, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Sjøstrand Fagerlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-11-01 fjernes Bestyrelse: Torben Lang (formand) (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Jesper Kaas Horsbøl (direktør) (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 fjernes Direktion: Rasmus Christen Kjær (direktør) (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: Ejendomsselskabet Elgårdsminde Holding A/S (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 fjernes Legale ejere: BRDR. THYBO EJENDOMSUDVIKLING A/S (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med direktøren (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-11-01 tilføjes Vedtægter: 2017-11-01 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 74, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 74, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 93, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 93, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-01-13 tilføjes Bestyrelse: Torben Lang (formand) (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-01-13 tilføjes Direktion: Rasmus Christen Kjær (direktør) (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom, samt anden efter bestyrelsens vurdering hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-13 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-13 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-01-13 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-13 tilføjes Legale ejere: BRDR. THYBO EJENDOMSUDVIKLING A/S (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-01-13 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Elgårdsminde II A/S (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-01-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-01-13 tilføjes Stiftere: BRDR. THYBO EJENDOMSUDVIKLING A/S (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og en direktør i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-01-13 tilføjes Vedtægter: 2017-01-13 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-25)