Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Solrød Strandvej 66, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-25 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-21 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-21 fjernes Kontaktoplysninger: selinaslan.zz@live.dk (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-21 fjernes Legale ejere: Zaa Zaa Holding IVS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-21 fjernes Navne: Castrel IS 2 IVS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-21 fjernes Reelle ejere: Ahmed Zaa Zaa (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-21 fjernes Stiftere: Zaa Zaa Holding IVS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-06 Statstidende Dekret
Den 2022-03-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Direktion: Ahmed Zaa Zaa (direktør) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solrød Strandvej 66, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Solrød Strandvej 66, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solrød Strandvej 66, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2017-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Helleborg 9, 1. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helleborg 9, 1. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-01-25 tilføjes Direktion: Ahmed Zaa Zaa (direktør) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2017-01-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive Paradis franchise via fysisk butik. (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-25 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-01-25 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-01-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-01-25 tilføjes Kontaktoplysninger: selinaslan.zz@live.dk (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-01-25 tilføjes Legale ejere: Zaa Zaa Holding IVS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-01-25 tilføjes Navne: Castrel IS 2 IVS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-01-25 tilføjes Reelle ejere: Ahmed Zaa Zaa (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-01-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-01-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-01-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-01-25 tilføjes Stiftere: Zaa Zaa Holding IVS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-01-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2017-01-25 tilføjes Vedtægter: 2017-01-25 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2017-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-31)