Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Flå | 29.03.2021 | 01.03.2022 | adm. dir |
Mauno Pekka Venalaien | 02.09.2020 | 01.03.2022 | direktør |
Jan Olov Löfving | 27.05.2019 | 07.09.2020 | direktør |
Michael Dalsgaard-Jensen | 23.01.2017 | 31.03.2021 | direktør |
Simon Charles Merriman | 23.01.2017 | 27.05.2019 | direktør |