Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Legale ejere | ||||
Bestyrelse | Vedtægter | Kapital | Reelle ejere | ||||
Navne | Virksomhedsform | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel |
Den 2022-02-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Lillow ApS. (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2023-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-21 fjernes Direktion: Helle Skovgaard Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-23 Statstidende Dekret
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malmøgade 21, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 24, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-23 tilføjes Hjemmeside: www.kunstbryggeriet.dk (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-22 fjernes Legale ejere: Blue Ocean Beteiligungs GmbH (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2022-09-20 fjernes Bestyrelse: Jørn Skaarup Christiansen (formand) (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-01 fjernes Bestyrelse: Arne Buch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 tilføjes Bestyrelse: Arne Buch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-01-03 tilføjes Vedtægter: 2022-01-03 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 45.800,00 (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-07-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-07-26 tilføjes Legale ejere: Blue Ocean Beteiligungs GmbH (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2021-07-26 tilføjes Reelle ejere: Thorsten Schumacher, Helle Skovgaard Jørgensen (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-07-26 fjernes Reelle ejere: Thorsten Schumacher (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-07-25 fjernes Reelle ejere: Helle Skovgaard Jørgensen (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-07-26 tilføjes Vedtægter: 2021-07-26 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-19 tilføjes Navne: Kunstbryggeriet Far & Søn ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-18 fjernes Navne: Tro, håb og sodavand ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-19 tilføjes Vedtægter: 2021-01-19 (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2020-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2020-08-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2020-08-13 tilføjes Navne: Tro, håb og sodavand ApS (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-08-12 fjernes Navne: Tro, håb og sodavand IVS (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-13 tilføjes Vedtægter: 2020-08-13 (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-05-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-30 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2019-07-26 tilføjes Legale ejere: HB Holding Svendborg ApS (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2019-07-25 fjernes Legale ejere: HB Holding Svendborg ApS (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-11 tilføjes Legale ejere: HB Holding Svendborg ApS (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2019-02-11 fjernes Legale ejere: KFS 2016 ApS (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 24, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2018-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 24, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Reelle ejere: Helle Skovgaard Jørgensen (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2017-07-14 tilføjes Direktion: Helle Skovgaard Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2017-07-14 fjernes Direktion: Jeppe Søndergaard Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2017-07-14 tilføjes Legale ejere: KFS 2016 ApS (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2017-07-14 fjernes Legale ejere: Jeppe Søndergaard Knudsen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-07-13 fjernes Legale ejere: KFS 2016 ApS (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 24, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-01-20 tilføjes Direktion: Jeppe Søndergaard Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2017-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er brygning af sodavand mv., herunder drift af restaurant og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-20 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-20 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2017-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2017-01-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-20 tilføjes Legale ejere: KFS 2016 ApS, Jeppe Søndergaard Knudsen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-01-20 tilføjes Navne: Tro, håb og sodavand IVS (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2017-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-20 tilføjes Stiftere: KFS 2016 ApS, Jeppe Søndergaard Knudsen (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2017-01-20 tilføjes Vedtægter: 2017-01-20 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2017-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2017-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-25)