Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Hybholt(virk.: 7) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mathilde Elisabeth Bruun Nielsen(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Fredrik Bovien Grunwald Højer(virk.: 5) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Fredrik Bovien Grunwald Højer | ||
Peter Hybholt | 27.01.2021 | Esbern Snares Gade 18, 1725 København V |
Mathilde Elisabeth Bruun Nielsen | 26.04.2021 | Soderupvej 104, 4000 Roskilde |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
GITTERFABRIKKEN ApS | 33599374 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (251100) |
JHK AUTO ApS | 43014579 | NORMAL | Autoreparationsværksteder mv. (452010) |
Spejlblank ApS | 43510304 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Spejlblank Rengøring ApS | 38359266 | NORMAL | Almindelig rengøring i bygninger (812100) |
Spejlblank Vinduespolering ApS | 37499595 | NORMAL | Vinduespolering (812210) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
11.08.2018 | 3,16 (km) | Sankt Gertruds Stræde 8A, 1129 København K | Kongedybet 8, 2300 København S |
31.08.2018 | 2,37 (km) | Kongedybet 8, 2300 København S | Gothersgade 27, 1123 København K |
19.06.2020 | 5,74 (km) | Gothersgade 27, 1123 København K | Howitzvej 12, 2000 Frederiksberg |
18.10.2022 | 1,34 (km) | Howitzvej 12, 2000 Frederiksberg | Rolighedsvej 18, 1958 Frederiksberg C |
08.01.2024 | 0,00 (km) | Rolighedsvej 18, 1958 Frederiksberg C | Rolighedsvej 18, 1958 Frederiksberg C |
02.09.2024 | 6,52 (km) | Rolighedsvej 18, 1958 Frederiksberg C | Skalbakken 11, 2720 Vanløse |
Spejlblank Rengøring ApS. |
Sidst opdateret den 19.09.2023 og angivet som gældende fra 14.10.2022 (699 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SP EJENDOMSSERVICE ApS | 34593426 |
Spejlbilledet v/Kamilla Nielsen | 40243089 |
SPEJLBJERG INVEST ApS | 29149682 |
Spejlblank ApS | 43510304 |
Spejlblank Rengøring ApS | 38359266 |
Spejlblank Vinduespolering ApS | 37499595 |
SPEJLBORG HOLDING ApS | 25327195 |
Spejlborg Multi | 33439849 |
SPEJLBUEN A/S | 16822388 |
Spejlet | 43898329 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Hybholt(virk.: 7) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mathilde Elisabeth Bruun Nielsen(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fredrik Bovien Grunwald Højer(virk.: 5) Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 71 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 24 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Hybholt(virk.: 7) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 3 | 2 | 9 |
Mathilde Elisabeth Bruun Nielsen(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 1 | 6 |
Fredrik Bovien Grunwald Højer(virk.: 5) Reelle ejere | 2 | 3 | 1 | 7 |
Sum | 4 | 8 | 4 | 22 |
Pct. | 11 % | 21 % | 11 % | 58 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |