Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-09 fjernes Bestyrelse: Christian Anker Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-09 fjernes Direktion: Jens Ole Holm Hoelgaard (direktør) (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 99, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 99, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 99, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 99, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Jens Ole Holm Hoelgaard (direktør) (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2018-10-01 fjernes Direktion: Kasper Steensen Hoelgaard (direktør) (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: Jens Ole Holm Hoelgaard (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-01 fjernes Legale ejere: Kasper Steensen Hoelgaard (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Ole Holm Hoelgaard (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-01 fjernes Reelle ejere: Kasper Steensen Hoelgaard (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-01 tilføjes Vedtægter: 2018-10-01 (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-01 fjernes Bestyrelse: Jens Ole Holm Hoelgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 99, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstevejen 4, 7323 Give (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstevejen 4, 7323 Give (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-01-23 tilføjes Bestyrelse: Jens Ole Holm Hoelgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2017-01-23 tilføjes Direktion: Kasper Steensen Hoelgaard (direktør) (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2017-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og opdræt af heste, herunder import og eksport samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-23 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-23 tilføjes Hovedbranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-23 tilføjes Legale ejere: Kasper Steensen Hoelgaard (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2017-01-23 tilføjes Navne: Hoelgaard ApS (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-23 tilføjes Reelle ejere: Kasper Steensen Hoelgaard (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2017-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-23 tilføjes Stiftere: Kasper Steensen Hoelgaard (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2017-01-23 tilføjes Vedtægter: 2017-01-23 (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2017-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-11)